De functie wordt opgeheven 7 oktober 1913
Het mobiblisatie-depôt, of reservedepôt, is oorspronkelijk bestemd voor mobilisatiebehoeften en later voor evacuatiebehoeften, en wordt opgeheven op 5 juli 1943
In de informatieboeken staan aantekeningen omtrent de kredietwaardigheid van de middenstand in de regio
Enkele voorbeelden aanwezig van Akkoordverklaringen van de Rekening-Courant met het agentschap uit de periode 1908 tot 1916
Bevat fotomateriaal
Bevat fotomateriaal
Agentschappen Meppel en Zwolle worden opgeheven per 10-1-1986. Op 13-1-1986 wordt te Hoogeveen het nieuwe Agentschap Hoogeveen geopend
Cova is opgericht april 1979 en opgeheven maart 1982
Ook genoemd Agentendag, Contactdag. De eerste Agenten-contactdag is 18-09-1979
Verandering organisatie agentschap. Agent nieuwe stijl. Bureau Economische taken Bankkantoren
Vergadering 1 t/m 11. De voorganger van COBA is de COVA.
Vier delen.
De Beleidscommissie Economische Taken Bankkantoren wordt opgeheven 25 juli 1994. De eerste vergadering is 16 april 1985
Opgericht 1-1-1865 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 2e klasse op 1-4-1879; verheven tot correspondentschap 1e klasse op 1-4-1901; opgeheven per 6-7-1948
Opgericht op 2-1-1865 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 1-4-1879; opgeheven per 1-8-1954
Opgericht ?-?-1864 als correspondentschap ?? klasse; opgeheven per ?-?-1893. Correspondent te Deventer waren Wed. S.H. van Groningen (1-1-1865 / 1-7-1867; Fa. van Groningen en Vorster (1-7-1867 / 1-4-1883); Fa. S.H. van Groningen (1-4-1883 / 1-4-1893)
Correspondent te Nijmegen was A. Noorduyn en Zn. (24-11-1864 / 1-5-1889)
Opgericht op 1-1-1865 als correspondentschap Bijbank; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 1-4-1868; verheven tot subagentschap per 1-5-1889; verheven tot agentschap per 1-4-1897; verheven tot correspondentschap 1e klasse in eigen beheer per 1-7-1955; opgeheven per 1-9-1969. Correspondent te Leiden is de fa. Lezwijn & Eigeman (14-12-1864 / 1-5-1889)
Opgericht 1-1-1865 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 1-6-1867; opgeheven per 23-12-1966
Opgericht op 1-1-1898 als correspondentschap ? klasse; opgeheven per 1-1-1950
Correspondent te Tilburg was J.H.A. Diepen (19-11-1864 / 31-5-1889)
Correspondent te 's-Gravenhage was Scheurleer en Zn. (1-1-1865 / 1-10-1867)
Opgericht op 1-1-1865 als correspondentschap ? klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 13-5-1867; (voorlopig) opgeheven per 13-11-1939. Bevat een zogenaamd informatieboek, waarin aantekeningen werden gemaakt omtrent de kredietwaardigheid van de middenstand in de regio, over de periode 1901 tot en met 1939
Opgericht op 1-1-1864 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 2e klasse per 1-8-1867; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 1-12-1889; opgeheven per 30-4-1969
Opgericht op 21-11-1864 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 2e klasse per 4-7-1867; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 1-4-1879; opgeheven 31-10-1969
Opgericht op 1-11-1864 als ???; opgeheven per 30-4-1969
Opgericht op 1-1-1865 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 2e klasse per 1-1-1876; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 1-1-1890; opgeheven per 1-1-1968
Opgericht op ?-?-1865 als correspondentschap ?? klasse; verheven tot correspondentschap 2e klasse ?? 1867; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 1-4-1879; opgeheven per 31-1-1969
Opgericht op 17-12-1864 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 2e klasse per 1-1-1884; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 15-12-1909; tijdelijk gesloten van 23-7-1935 tot 14-1-1936; opgeheven per 1-1-1957
Opgericht op ?? als correspondentschap ?? klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 1-5-1867; opgeheven per 31-1-1969
Opgericht op 9-12-1864 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 2e klasse per 1-9-1867; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 1-4-1879; opgeheven per 31-8-1969
Opgericht op 15-9-1867 als correspondentschap 2e klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 1-4-1897; opgeheven per 1-7-1966
Opgericht 1-1-1865 als correspondentschap ?? klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse 1-1-1868; opgeheven per ?? 1950
Opgericht ?? 1864 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse op 1-4-1889; opgeheven per 8-2-1969
Opgericht op ?-11-1864 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 1-5-1867; tijdelijk opgeheven van 22-2-1944 tot 12-7-1945; opgeheven per 31-10-1966
Opgericht ?-1868 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse per ?-1890; tijdelijk opgeheven 18-9-1944 tot 1-6-1947; opgeheven per 1-11-1966
Opgericht op ?-?-1865 als correspondentschap 3e klasse; tijdelijk gesloten van 29-12-1947 tot 15-3-1948; opgeheven per 1-1-1955
Opgericht op ?-11-1864 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 2e klasse per 1-2-1870; verheven tot correspondentschap 1e klasse per ? (voor 1892); opgeheven 28-2-1969
Opgericht op ?-1864 als correspondentschap 2e klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 1-4-1879; opgeheven per 1-4-1957
Opgericht op 12-12-1864 als correspondentschap ? klasse; verheven tot correspondentschap 3e klasse ?-?-1867; verheven tot correspondentschap 1e klasse 1-4-1879; verheven tot agentschap 18-10-1965.
Opgericht op 1-1-1890 als correspondentschap 2e klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 1-6-1894; tijdelijk gesloten van 10-9-1936 tot 15-12-1936, van 1-5-1940 tot 15-5-1941, van 1-5-1945 tot 25-6-1945; opgeheven per 1-1-1963
Opgericht op ?-?-1890 als correspondentschap 1e klasse; opgeheven per 13-5-1947
Opgericht op 27-12-1864 als correspondentschap ?? klasse; verheven tot correspondentschap 3e klasse per 1-5-1867; verheven tot correspondentschap 2e klasse per 1-10-1874; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 1-5-1904; opgeheven per 1-4-1951
Opgericht op 21-11-1864 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse ?? 1884; opgeheven 14-2-1969
Opgericht op ?-3-1904 als correspondentschap 1e klasse; opgeheven per 1-4-1925
Opgericht op 1-6-1875 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 27-5-1884; opgeheven per 31-7-1969
Opgericht op ?-1-1879 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 10-1-1890; opgeheven per 30-6-1969
Opgericht op ?-12-1864 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse per ?-3-1879; opgeheven per 1-5-1968
Opgericht 1-4-1879 als correspondentschap 1e klasse; tijdelijk gesloten van 1-5-1945 tot 25-6-1945; opgeheven per 15-3-1950
Opgericht op ?-?-1879 als correspondentschap 3e klasse; opgeheven per 31-12-1955
Opgericht op 6-11-1868 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 8-4-1907; tijdelijke gesloten van 20-8-1945 tot 1-7-1946; opgeheven per 31-7-1969
Opgericht op?-1-1879 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 2e klasse per ?-1-1890; tijdelijk gesloten van 1-4-1922 tot 15-8-1922; opgeheven per 1-8-1953
Opgericht op 1-1-1865 als correspondentschap ??? klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse per ?-4-1879; opgeheven per 1-1-1961
Opgericht op 1-4-1904 als correspondentschap 2e klasse; opgeheven per 27-10-1909. Correspondent te Raalte was J.G. Tijthof (1-4-1904 / 31-5-1909)
Opgericht op 1-1-1879 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 2e klasse per 1-1-1890; opgeheven per 1-4-1894. Correspondent te Zwartsluis waren E. van Beusekom (1-1-1879 / 1-10-1887); D. Buisman (1-1-1890 / 1-4-1894)
Opgericht op 22-11-1864 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 2e klasse per 15-10-1867; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 1-4-1879; tijdelijk gesloten van ?-12-1944 tot 1-9-1945; opgeheven per 1-2-1969
Opgericht 1-1-1879 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse op 1-1-1890; tijdelijk gesloten van 1-3-1945 tot 2 juli 1945 en 1-1-1946 tot 2-12-1946; opgeheven per 1-1-1959
Opgericht op 1-2-1890 als correspondentschap 2e klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 22-1-1891; opgeheven per 3-2-1934
Opgericht op 21-11-1864 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 1-4-1879; opgeheven per 1-6-1965
Opgericht op ?-1-1865 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 2e klasse 1-4-1879; verheven tot correspondentschap 1e klasse ?? 1890; opgeheven per 1-7-1966
Opgericht op ?-1-1865 als correspondentschap 3e klasse; opgeheven per 1-9-1881; heropend per 1-4-1910 als correspondentschap 1e klasse; opgeheven per 31-8-1969
Opgericht op ?? als correspondetnschap ?? klasse; tijdelijk opgeheven van 18-6-1924 tot 1-12-1924; opgeheven per 1-12-1924
Opgericht 1-1-1890 als correspondentschap ?? klasse; opgeheven per 21-12-1966
Opgericht op ?-?-1865 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 28-11-1889; opgeheven per 1-1-1961
Opgericht op 1-4-1889 als verwisselingskas; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 1-4-1904; opgeheven per 20-12-1962
Opgericht op ?-2-1892 als correspondentschap ?? klasse; opgeheven per 1-10-1950
Opgericht op 1-5-1918 als correspondentschap 1e klasse; opgeheven per 9-2-1935
Opgericht op ?-?-1895 als correspondentschap ?? klasse; opgeheven per 1-1-1951
Opgericht op ?-? als correspondentschap 2e klasse; opgeheven 1-8-1921
Opgericht op 1-1-1865 als correspondentschap ? klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 1-10-1868; opgeheven per 31-10-1969
Opgericht ?-?-1865 als correspondentschap ? klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse ?? 1890; tijdelijk gesloten van 14-5-1934 tot 15-6-1934; opgeheven per 1-1-1955
Opgericht op 1-1-1890 als correspondentschap 2e klasse; opgeheven per 31-12-1924
Opgericht in ?? als correspondentschap ? klasse; opgeheven per 15-8-1969. Van juni 1952 tot aan de opheffing in 1969 werd de functie van correspondent feitelijk uitgeoefend door de weduwe van de correspondent tot juni 1952, Dr. A.C.M. Moerdijk
Opgericht op ?-?-1867; verheven tot correspondentschap 1e klasse per ?-?-1890; opgeheven per ?-?-1952
Opgericht 1-1-1890 als correspondentschap 2e klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse op 1-10-1890; opgeheven per 1-7-1959
Opgericht op 1-1-1879 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 1-1-1890; opgeheven per 30-4-1969
Opgericht op 1-4-1899 als correspondentschap 1e klasse; opgeheven per 1-4-1921
Opgericht op 2-1-1890 als correspondentschap 1e klasse; opgeheven per 1-10-1960
Opgericht op 26-11-1889 als correspondentschap 2e klasse; opgeheven per 28-3-1898. Correspondent te Kortgene was P.H. van Lis (26-11-1889 / 12-1-1898)
Opgericht op 1-11-1864 als 3e klassa; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 1-1-1890; opgeheven per 1-4-1950.
Opgericht op ?-?-1864 als correspondentschap 3e klasse; verheven tot correspondentschap 1e klasse per 10-2-1890; opgeheven per 30-11-1969