Functie | Kabinet | Functie datum van | Functie datum tot |
---|---|---|---|
Minister van Verkeer en Waterstaat | eerste kabinet-Lubbers | 1982-11-04 | 1986-07-13 |
Minister van Verkeer en Waterstaat | tweede kabinet-Lubbers | 1986-07-14 | 1989-11-06 |
Staatssecretaris van Economische Zaken | eerste kabinet-Van Agt | 1977-12-28 | 1981-09-11 |
Kabinet | Begin kabinet | Einde kabinet |
---|---|---|
eerste kabinet-Lubbers | 1982-00-00 | 1986-00-00 |
eerste kabinet-Van Agt | 1977-00-00 | 1981-00-00 |
tweede kabinet-Lubbers | 1986-00-00 | 1989-00-00 |