Functie | Kabinet | Functie datum van | Functie datum tot |
---|---|---|---|
Staatssecretaris van Defensie | eerste kabinet-Lubbers | 1982-11-05 | 1986-07-13 |
Staatssecretaris van Defensie | derde kabinet-Van Agt | 1982-05-29 | 1982-11-04 |
Staatssecretaris van Defensie | tweede kabinet-Lubbers | 1986-07-14 | 1989-11-06 |
Staatssecretaris van Defensie | tweede kabinet-Van Agt | 1981-09-14 | 1982-05-28 |
Kabinet | Begin kabinet | Einde kabinet |
---|---|---|
derde kabinet-Van Agt | 1982-00-00 | 1982-00-00 |
eerste kabinet-Lubbers | 1982-00-00 | 1986-00-00 |
tweede kabinet-Lubbers | 1986-00-00 | 1989-00-00 |
tweede kabinet-Van Agt | 1981-00-00 | 1982-00-00 |