Functie | Kabinet | Functie datum van | Functie datum tot |
---|---|---|---|
Minister van Defensie | kabinet-Den Uyl | 1977-01-01 | 1977-12-18 |
Staatssecretaris van Defensie | kabinet-Den Uyl | 1973-05-11 | 1976-12-31 |
Staatssecretaris van Defensie | tweede kabinet-Van Agt | 1981-09-11 | 1982-05-28 |
Kabinet | Begin kabinet | Einde kabinet |
---|---|---|
kabinet-Den Uyl | 1973-00-00 | 1977-00-00 |
tweede kabinet-Van Agt | 1981-00-00 | 1982-00-00 |