Functie | Kabinet | Functie datum van | Functie datum tot |
---|---|---|---|
Minister van Binnenlandse Zaken | derde kabinet-Lubbers | 1989-11-07 | 1994-01-10 |
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | tweede kabinet-Van Agt | 1981-09-11 | 1982-05-28 |
Kabinet | Begin kabinet | Einde kabinet |
---|---|---|
derde kabinet-Lubbers | 1989-00-00 | 1994-00-00 |
tweede kabinet-Van Agt | 1981-00-00 | 1982-00-00 |