Functie | Kabinet | Functie datum van | Functie datum tot |
---|---|---|---|
Minister van Defensie | tweede kabinet-Lubbers | 1988-09-24 | 1989-11-06 |
Staatssecretaris van Economische Zaken | eerste kabinet-Lubbers | 1982-11-05 | 1986-07-13 |
Kabinet | Begin kabinet | Einde kabinet |
---|---|---|
eerste kabinet-Lubbers | 1982-00-00 | 1986-00-00 |
tweede kabinet-Lubbers | 1986-00-00 | 1989-00-00 |